jun 19 2018 Antonio Carlos Hernandes By irenevls InformaçõesDepartamento: DiretoriaSeção: ccifuspInício do Mandato: 19/06/2018Término do Mandato: 18/06/2019Comissão: Comissão Julgadora de Licitação para as modalidades de Convite, Tomada de Preços e Concorrência InternacionalMembro: Presidente
jun 04 2018 David Bärg Filho By irenevls InformaçõesDepartamento: DiretoriaSeção: ccifuspInício do Mandato: 07/06/2018Término do Mandato: 06/06/2019Comissão: Congregação do Instituto de FísicaMembro: Representante Funcionários
fev 02 2018 Hercules Ramos Veloso de Freitas By irenevls InformaçõesDepartamento: DiretoriaSeção: ccifuspInício do Mandato: 28/08/2017Término do Mandato: 27/08/2018Comissão: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPAMembro: Representante Funcionários
fev 02 2018 Sybele Guedes de Paulo Groff By irenevls InformaçõesDepartamento: DiretoriaSeção: ccifuspInício do Mandato: 28/08/2017Término do Mandato: 27/08/2018Comissão: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPAMembro: Representante Titular do IF
jul 26 2017 Vidal Morais Affonso Filho By irenevls InformaçõesDepartamento: DiretoriaSeção: ccifuspTérmino do Mandato: 16/02/2018Comissão: Comissão de Avaliação de Bens e PatrimônioMembro: Titular
jun 19 2017 Antonio Carlos Hernandes By irenevls InformaçõesDepartamento: DiretoriaSeção: ccifuspInício do Mandato: 13/06/2017Término do Mandato: 12/06/2018Comissão: Comissão Julgadora de Licitação para as modalidades de Convite, Tomada de Preços e Concorrência InternacionalMembro: Presidente
fev 09 2017 Sybele Guedes de Paulo Groff By irenevls InformaçõesDepartamento: DiretoriaSeção: ccifuspInício do Mandato: 29/04/2016Término do Mandato: 29/08/2017Comissão: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPAMembro: Representante Titular do IF
jun 15 2016 Antonio Carlos Hernandes By irenevls InformaçõesDepartamento: DiretoriaSeção: ccifuspInício do Mandato: 12/06/2016Término do Mandato: 11/06/2017Comissão: Comissão Julgadora de Licitação para as modalidades de Convite, Tomada de Preços e Concorrência InternacionalMembro: Presidente
mai 11 2015 Sybele Guedes de Paulo Groff By irenevls InformaçõesDepartamento: DiretoriaSeção: ccifuspInício do Mandato: 31/03/2015Término do Mandato: 30/03/2016Comissão: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPAMembro: Representante Titular do IF
mar 05 2015 Vidal Morais Affonso Filho By irenevls InformaçõesDepartamento: DiretoriaSeção: ccifuspInício do Mandato: 11/02/2015Término do Mandato: 10/02/2016Comissão: Comissão de Avaliação de Bens e PatrimônioMembro: Titular